Készült: 2024.09.20.18:42:36
Dinamikus lap
Dr. Bod Péter Ákos
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 1991.12.10. | 1994.12.15. |
az MNB Jegybanktanácsának elnöke | 1991.12.10. | 1994.12.15. |
ipari és kereskedelmi miniszter | 1990.05.23. | 1991.12.09. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Veszprém területi lista | 1990.05.02. | 1991.12.09. |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1975 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
francia | társalgási |
orosz | társalgási |