Készült: 2024.09.26.15:48:52
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 1998.06.18 |
Frakció(k): | MIÉP |
MIÉP frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Balczó Zoltán | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
2 | Dr. Bogdán Emil | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
3 | Dr. Bognár László | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
4 | Cseh Sándor | 2002.05.14. | 1999.09.15. |
5 | Csurka István | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
6 | Erkel Tibor | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
7 | Dr. Fenyvessy Zoltán | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
8 | Dr. Gidai Erzsébet | 2002.05.14. | 2002.01.20. |
9 | ifj Hegedűs Loránt | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
10 | Kapronczi Mihály | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
11 | Kiss Andor | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
12 | Dr. Lentner Csaba | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
13 | Rozgonyi Ernő | 2002.05.14. | 2002.05.14. |
14 | Szabó Lukács | 2002.05.14. | 1998.12.06. |