Készült: 2024.09.25.08:23:53
Dinamikus lap
Csurka István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MIÉP | frakcióvezető | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Békés területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 148 | 2 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Színház- és Filmművészeti Főiskola | 1957 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |