Készült: 2024.09.26.11:43:42
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 1994.06.28 |
Frakció(k): | MDF |
MDF frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Dr. Balsai István | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
2 | Barsiné Pataky Etelka | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
3 | Dr. Bogár László | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
4 | Bogárdi Zoltán | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
5 | Dr. Boross Péter | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
6 | Dr. Csapody Miklós | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
7 | Csóti György | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
8 | Dr. Dávid Ibolya | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
9 | Demeter Ervin | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
10 | Dr. Dobos Krisztina | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
11 | Dr. Farkas Gabriella | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
12 | Fekete György | 1998.06.17. | 1995.10.01. |
13 | Dr. Für Lajos | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
14 | Dr. Jeszenszky Géza | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
15 | Dr. Kádár Béla | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
16 | Katona Tamás | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
17 | Dr. Kelemen András | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
18 | Dr. Kis Gyula József | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
19 | Dr. Kónya Imre | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
20 | Kónyáné dr. Kutrucz Katalin | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
21 | Dr. Kulin Ferenc | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
22 | Lezsák Sándor | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
23 | Dr. Medgyasszay László | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
24 | Nahimi Péter | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
25 | Póda Jenő | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
26 | Dr. Pusztai Erzsébet | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
27 | Dr. Raskó György | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
28 | Dr. Salamon László | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
29 | Dr. Schamschula György | 1998.06.17. | 1996.02.01. |
30 | Dr. Sepsey Tamás | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
31 | Szabad György | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
32 | Dr. Szabó Iván | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
33 | Dr. Szabó Tamás | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
34 | Dr. Takács Péter | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
35 | Tóth István | 1997.04.30. | 1997.04.30. |
36 | Dr. Tóth Tihamér | 1998.06.17. | 1996.03.10. |
37 | Dr. Varga István | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
38 | Zsigmond Attila | 1998.06.17. | 1996.03.10. |