Készült: 2024.09.26.18:39:34
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 1994.06.28 |
Frakció(k): | KDNP |
KDNP frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Csépe Béla | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
2 | Dr. Füzessy Tibor | 1998.06.17. | 1997.07.15. |
3 | Dr. Gáspár Miklós | 1998.06.17. | 1997.07.15. |
4 | Dr. Giczy György | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
5 | Dr. Hasznos Miklós | 1998.06.17. | 1997.07.15. |
6 | Dr. Isépy Tamás | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
7 | Ivanics István | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
8 | Dr. Keresztes Sándor | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
9 | Dr. Kovács Kálmán | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
10 | Dr. Latorcai János | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
11 | Dr. Leitner Gábor | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
12 | Mészáros Gyula | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
13 | Dr. Pálfi Dénes | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
14 | Dr. Pálos Miklós | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
15 | Dr. Rapcsák András | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
16 | Dr. Rubovszky György | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
17 | Rusznák Miklós | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
18 | Dr. Semjén Zsolt | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
19 | Dr. Surján László | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
20 | Dr. Szakál Ferenc | 1998.06.17. | 1997.07.15. |
21 | Dr. Szilágyiné Császár Terézia | 1998.06.17. | 1997.07.21. |
22 | Dr. Varga László | 1998.06.17. | 1997.07.21. |