Készült: 2024.09.23.14:01:32
Dinamikus lap
Dr. Pusztai Erzsébet
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | Néppárt-MDNP | frakcióvezető-helyettes | 1996.03.11. | 1998.06.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1998.07.14. | 2000.05.31. |
népjóléti minisztériumi politikai államtitkár | 1992.06.20. | 1994.07.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Veszprém 1.vk | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Semmelweis Orvostudományi Egyetem | 1977 |