Készült: 2024.09.21.10:52:50
Dinamikus lap
Dr. Schiffer János
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.26. | 2007.03.27. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.10.19. | Budapest területi lista | 2006.10.24. | 2010.05.13. |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.08.27. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1974 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | tárgyalási |