Készült: 2024.09.20.13:02:52
Dinamikus lap
Hiesz György
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Heves területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Heves területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Mezőgazdasági Főiskola | 1978 | |
egyetemi diploma | Agrártudományi Egyetem, Gödöllő | 1985 |