Készült: 2024.09.24.00:50:40
Dinamikus lap
Tóth István
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1996.04.16. | 1997.04.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 1994.06.28. | 1997.04.30. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola | 1976 | |
egyetemi diploma | Kossuth Lajos Tudományegyetem | 1989 |