Készült: 2024.09.25.20:10:58
Dinamikus lap
Lakos Imre
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2008.09.29. | 2010.05.13. |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.04. | 2006.07.04. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 67 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles gépészmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Közlekedésmérnöki Kar | 1977 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | alapfokú | C |