Készült: 2024.09.22.03:14:52
Dinamikus lap
Karakas János
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.10.01. | 2002.10.01. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 29.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 29.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem | 1972 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német |