Készült: 2024.09.22.23:30:32
Dinamikus lap
Jakab Róbertné
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Országgyűlés alelnöke | 1988.10.31. | 1990.04.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.12.22. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
1985-90 | Országos lista | 1985.06.28. | 1990.04.30. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1958 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
bolgár | középfokú |
cseh | felsőfokú |
lengyel | alapfokú |
orosz | társalgási |
szerbhorvát | alapfokú |
szlovák | felsőfokú |