Készült: 2024.09.20.15:27:29
Dinamikus lap
Szabad György
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | Néppárt-MDNP | frakcióvezető-helyettes | 1997.02.24. | 1998.06.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Országgyűlés elnöke | 1990.08.03. | 1994.06.27. |
az Országgyűlés alelnöke | 1990.05.02. | 1990.08.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1950 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
Az Akadémia rendes tagja | 1982 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |
német | alapfokú |