Készült: 2024.09.25.11:11:12
Dinamikus lap
Dr. Tóth Tihamér
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1997.10.28. | 1998.06.17. |
munkaügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1993.02.23. | 1994.07.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Zala területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Zala 5.vk | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | József Attila Tudományegyetem | 1968 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | középfokú |