Készült: 2024.09.26.11:39:00
Dinamikus lap
Dr. Nyul István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.11.13. | 2006.11.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Baranya területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
orvos | Pécsi Orvostudományi Egyetem | Általános Orvosi Kar | 1965 |
csecsemő és gyermek szakorvos | Országos Szakorvosképző Bizottság | 1969 | |
iskolaegészségtan-ifjúság védelem | Országos Szakorvosképző Bizottság | 1998 | |
üzemorvos | Országos Szakorvosképző Bizottság | 1999 |