Készült: 2024.09.23.07:40:16
Dinamikus lap
Dr. Serfőző András
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Nógrád területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Nógrád területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Nógrád 3.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1974 |