Készült: 2024.09.23.16:51:08
Dinamikus lap
Papp József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.02.23. | 2004.02.24. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.28. | 2003.10.28. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Győr-Moson-Sopron területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
magyar-könyvtár szakos általános iskolai tanár | Szombathelyi Tanárképző Főiskola | 1983 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |