Készült: 2024.09.26.13:11:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Nemzeti összetartozás bizottsága tagjai változásának elrejtése
Nemzeti összetartozás bizottsága tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Potápi Árpád János (Fidesz) 1 | Elnök | 2011.01.01. | 2014.05.05. | |
Hidvéghi Balázs (Fidesz) | Alelnök | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) | Alelnök | 2011.01.01. | 2014.05.05. | |
Dr. Szili Katalin (független) | Alelnök | 2011.01.01. | 2013.02.25. | |
Csóti György (Fidesz) | Tag | 2012.02.27. | 2014.05.05. | Révész Máriusz (Fidesz) |
Ékes Ilona (Fidesz) | Tag | 2011.01.01. | 2014.05.05. | |
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) | Tag | 2011.01.01. | 2014.05.05. | |
Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2011.01.01. | 2014.05.05. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2011.01.01. | 2012.02.27. | |
Szabó Vilmos (MSZP) | Tag | 2011.11.07. | 2014.05.05. | |
Szávay István (Jobbik) | Tag | 2011.01.01. | 2014.05.05. | |
Gaal Gergely (KDNP) | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Dr. Stágel Bence (KDNP) |
Kalmár Ferenc András (KDNP) | Tag | 2011.01.01. | 2014.05.05. | |
Dr. Stágel Bence (KDNP) | Tag | 2011.01.01. | 2013.03.04. | |
Varga László (KDNP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Dorosz Dávid (LMP) | Tag | 2011.02.14. | 2013.02.11. | |
Mile Lajos (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Szabó Rebeka (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. | Dr. Dorosz Dávid (független) |
Dr. Szili Katalin (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Nemzeti összetartozás bizottsága | Fidesz | 7 | 46.67% |
MSZP | 1 | 6.67% | |
Jobbik | 1 | 6.67% | |
KDNP | 3 | 20.00% | |
LMP | 1 | 6.67% | |
független | 2 | 13.33% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Nemzeti összetartozás bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Autonómia albizottság | 2012.04.17. | ||
A Nemzeti összetartozás bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2013.09.30. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok