Készült: 2024.09.23.16:47:31
Dinamikus lap
Gulyás Dénes
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.12.15. | 2009.12.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.11. | Pest 10.vk | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Pest 10.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
operaénekes-tanár | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | Opera Kar | 1978 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
olasz | társalgási |