Készült: 2024.09.25.22:05:54
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Az Ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.11. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Az Ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Érsek Zsolt (MSZP) | Elnök | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Horváth László (Fidesz) | Alelnök | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Birkás Tivadar (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Csizmár Gábor (MSZP) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Zakó László (FKGP) | Tag | 1998.11.30. | 2001.06.26. | |
Dr. Bognár László (MIÉP) | Tag | 1998.11.11. | 2000.03.30. | |
Zakó László (MIÉP) | Tag | 2001.12.27. | 2002.05.14. | |
Zakó László (független) | Tag | 2001.06.27. | 2001.12.26. |
Az Ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése