Készült: 2024.09.21.10:12:52
Dinamikus lap
Fehérvári Tamás
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Tolna területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Tolna területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Tolna 4.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
gépész-műszaki tanár | Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola | 1979 | |
vízilabda edző | Magyar Testnevelési Főiskola | 1983 |