Készült: 2024.09.22.21:08:50
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A Gazdasági és informatikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.12. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A Gazdasági és informatikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Józsa István (MSZP) | Elnök | 2010.07.12. | 2011.11.21. | |
Román István (Fidesz) | Alelnök | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Manninger Jenő (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Pősze Lajos (Jobbik) | Tag | 2010.07.12. | 2010.12.12. |