Készült: 2024.09.26.11:07:49
Dinamikus lap
Dr. Rákos Tibor
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Csongrád területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Csongrád 1.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | József Attila Tudományegyetem | ||
főiskolai diploma | Pollack Mihály Műszaki Főiskola |