Készült: 2024.09.24.00:42:23
Dinamikus lap
Kocsi László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.12.05. | 2005.12.07. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.24. | 2005.10.25. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.29. | 2004.11.30. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 2002.05.27. | 2003.06.15. |
jegyző | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya 6.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Baranya területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Baranya területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Baranya 6.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
magyar-történelem szakos tanár | Janus Pannonius Tudományegyetem | Tanárképző Kar | 1982 |
közművelődési előadó (népművelő) | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1987 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |