Készült: 2024.09.23.19:42:40
Dinamikus lap
Nahimi Péter
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
korjegyző | 1994.06.28. | 1994.06.28. |
jegyző | 1994.06.28. | 1996.03.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1992 |