Készült: 2024.09.24.05:54:01
Dinamikus lap
Bauer Tamás
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.10.26. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
cseh | felsőfokú |
német | középfokú |
orosz | felsőfokú |