Készült: 2024.09.26.13:05:05
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 1990.05.02 |
Frakció(k): | KDNP |
KDNP frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Balogh Gábor | 1994.06.27. | 1992.03.16. |
2 | Cséfalvay Gyula | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
3 | Csépe Béla | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
4 | Dr. Füzessy Tibor | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
5 | Dr. Gáspár Miklós | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
6 | Dr. Giczy György | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
7 | Dr. Hasznos Miklós | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
8 | Herczeg János | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
9 | Dr. Inotay Ferenc | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
10 | Dr. Isépy Tamás | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
11 | Juhász Péter | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
12 | Dr. Karcsay Sándor | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
13 | Dr. Keresztes Sándor | 1990.08.31. | 1990.08.31. |
14 | Kovács Gábor | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
15 | Dr. Lukács Tamás | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
16 | Lukáts Miklós | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
17 | Dr. Pálos Miklós | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
18 | Dr. Rott Nándor | 1994.06.27. | 1994.02.07. |
19 | Seszták László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
20 | Tóth Sándor | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
21 | Dr. Ugrin Emese | 1994.06.27. | 1991.08.25. |