Készült: 2024.09.26.21:30:02
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 1990.05.02 |
Frakció(k): | független |
független frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Dr. Czoma László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
2 | Dr. Eke Károly | 1994.06.27. | 1993.07.11. |
3 | Dr. Fodor István | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
4 | Kállay Kristóf | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
5 | Király Béla | 1994.06.27. | 1990.11.11. |
6 | Németh Miklós | 1991.04.22. | 1991.04.22. |
7 | Vargáné Piros Ildikó | 1994.06.27. | 1994.06.27. |