Készült: 2024.09.26.22:04:50
Dinamikus lap
Kapronczi Mihály
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Hajdú-Bihar területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 77 | 73 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Agrártudományi Egyetem, Gödöllő | 1970 |