Készült: 2024.09.19.07:10:55
Dinamikus lap
Dr. Sándor Klára
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.14. | 2010.05.13. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Csongrád 2.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 70 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
turkológus | József Attila Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1989 |
magyar szakos középiskolai tanár | József Attila Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1989 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1996 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
német | középfokú | C |
török | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |