Készült: 2024.09.23.03:27:43
Dinamikus lap
Dr. Frajna Imre
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Pest 10.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Pest 10.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Semmelweis Orvostudományi Egyetem | 1991 |