Készült: 2024.09.23.11:45:05
Dinamikus lap
Póda Jenő
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1997.11.03. | 1998.06.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1997.05.13. | 1998.06.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Csongrád területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Csongrád területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | József Attila Tudományegyetem | 1984 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |