Készült: 2024.09.26.21:28:54
Dinamikus lap
Dr. Kulin Ferenc
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1990-94 | MDF | frakcióvezető | 1993.12.21. | 1994.06.27. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Pest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1968 | |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1970 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | alapfokú |
orosz | alapfokú |