Készült: 2024.09.26.21:46:21
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 2002.05.15 |
Frakció(k): | MDF |
MDF frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Balogh László | 2006.05.15. | 2004.11.07. |
2 | Dr. Balsai István | 2006.05.15. | 2004.09.06. |
3 | Dr. Boros Imre | 2006.05.15. | 2002.09.06. |
4 | Dr. Csáky András | 2006.05.15. | 2006.05.15. |
5 | Csampa Zsolt | 2006.05.15. | 2004.11.08. |
6 | Dr. Csapody Miklós | 2006.05.15. | 2006.05.15. |
7 | Dr. Dávid Ibolya | 2006.05.15. | 2006.05.15. |
8 | Ékes József | 2006.05.15. | 2004.11.08. |
9 | Font Sándor | 2006.05.15. | 2004.09.06. |
10 | Fülöp István | 2006.05.15. | 2004.11.08. |
11 | Dr. Gémesi György | 2006.05.15. | 2006.05.15. |
12 | Dr. Hende Csaba | 2006.05.15. | 2004.06.22. |
13 | Herényi Károly | 2006.05.15. | 2006.05.15. |
14 | Dr. Horváth Balázs | 2006.05.15. | 2004.09.06. |
15 | Karsai Péter | 2006.05.15. | 2006.05.15. |
16 | Dr. Kelemen András | 2006.05.15. | 2004.09.06. |
17 | Lezsák Sándor | 2006.05.15. | 2004.11.07. |
18 | Dr. Medgyasszay László | 2006.05.15. | 2004.11.08. |
19 | Pettkó András | 2006.05.15. | 2006.05.15. |
20 | Pichler Imre László | 2006.05.15. | 2004.11.08. |
21 | Püski András | 2006.05.15. | 2004.11.08. |
22 | Sisák Imre János | 2006.05.15. | 2006.05.15. |
23 | Szászfalvi László | 2006.05.15. | 2004.09.06. |
24 | Németh Zsolt | 2006.05.15. | 2004.11.08. |