Készült: 2024.09.26.15:09:51
Dinamikus lap
Rózsa Endre
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.06.02. | 2008.06.03. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.09.13. | 2004.09.14. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.22. | 2003.12.22. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.13. | 2003.10.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Jász-Nagykun-Szolnok 6.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok 6.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár | Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola | 1976 | |
földrajz szakos középiskolai tanár | József Attila Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1981 |
közoktatási vezető | Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem | Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar | 2000 |