Készült: 2024.09.21.12:16:08
Dinamikus lap
Botka Lajosné
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.08. | 2007.10.09. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.06.06. | 2005.06.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Jász-Nagykun-Szolnok 3.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok 3.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
kémia-fizika szakos középiskolai tanár | József Attila Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1972 |
közoktatási vezető | Janus Pannonius Tudományegyetem | 1999 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |