Készült: 2024.09.24.03:08:11
Dinamikus lap
Gaál Gyula
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1997.02.10. | 1998.04.06. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2005.01.01. |
gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 2003.06.16. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.04.06. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.08.27. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1981 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |
német | középfokú |