Készült: 2024.09.24.06:44:24
Dinamikus lap
Bossányi Katalin
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1990.05.02. | 1991.01.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1991.02.01. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1975 |