Készült: 2024.09.22.23:43:49
Dinamikus lap
Nagy László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2010.02.15. | 2010.02.16. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.09. | 2009.03.10. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
korjegyző | 2006.05.16. | 2006.05.16. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Békés területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 56 | 1 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
személyügyi szervező | Tessedik Sámuel Főiskola | Gazdasági Kar | 2004 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
német | középfokú | A |
német | alapfokú | C |