Készült: 2024.09.26.21:33:21
Dinamikus lap
Gazda László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.02.21. | 2005.02.22. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Szabolcs-Szatmár-Bereg 5.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles építőmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Építőmérnöki Kar | 1972 |
okleveles városépítő,városgazdálkodási szakmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Építészmérnöki Kar | 1982 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
orosz | felsőfokú | C |