Készült: 2024.09.26.15:50:38
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 2018.05.08 |
Frakció(k): | Jobbik |
Jobbik frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Ander Balázs | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
2 | Dr. Apáti István | 2022.05.01. | 2018.10.08. |
3 | Bana Tibor | 2022.05.01. | 2020.03.02. |
4 | Dr. Brenner Koloman | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
5 | Dúró Dóra | 2022.05.01. | 2018.05.29. |
6 | Farkas Gergely | 2022.05.01. | 2020.05.27. |
7 | Dr. Fülöp Erik | 2022.05.01. | 2018.10.08. |
8 | Gyöngyösi Márton | 2019.06.25. | 2019.06.25. |
9 | Hegedűs Lorántné | 2019.03.21. | 2019.02.26. |
10 | Jakab Péter | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
11 | Janiczak Dávid | 2018.05.09. | 2018.05.09. |
12 | Dr. Kepli Lajos | 2019.06.25. | 2019.06.25. |
13 | Dr. Lukács László György | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
14 | Magyar Zoltán | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
15 | Mirkóczki Ádám | 2019.10.25. | 2019.10.25. |
16 | Pintér Tamás | 2019.10.28. | 2019.10.28. |
17 | Rig Lajos | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
18 | Sneider Tamás | 2022.05.01. | 2020.05.27. |
19 | Dr. Staudt Gábor | 2019.01.31. | 2019.01.31. |
20 | Dr. Steinmetz Ádám | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
21 | Stummer János | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
22 | Szávay István | 2019.01.31. | 2019.01.31. |
23 | Szilágyi György | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
24 | Dr. Varga-Damm Andrea | 2022.05.01. | 2020.05.27. |
25 | Volner János | 2022.05.01. | 2018.10.05. |
26 | Z. Kárpát Dániel | 2022.05.01. | 2022.05.01. |