Készült: 2024.09.26.13:16:01
Dinamikus lap
Dr. Nagy Imre
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.05.26. | 2006.05.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Heves 1.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Heves 1.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles közgazda | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipari Kar | 1981 |
közgazdász-tanár | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Általános Kar | 1986 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1986 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |