Készült: 2024.09.26.18:46:55
Dinamikus lap
Tóth András
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 4.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 4.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles közgazda | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipari Kar | 1989 |