Készült: 2024.09.23.13:45:50
Dinamikus lap
Tóth András
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 1994.11.17. | 1998.07.07. |
honvédelmi minisztériumi politikai államtitkár | 1994.07.15. | 1994.11.16. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | Pest 3.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. | |
2002-2006 | Pest 3.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Műszaki Egyetem | 1970 | |
egyetemi diploma | Budapesti Műszaki Egyetem |