Készült: 2024.09.22.07:21:25
Dinamikus lap
Fogarasiné Deák Valéria
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.06. | 2008.10.07. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.02. | 2006.05.15. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.17. | 2004.05.19. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.01. | 2004.03.02. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.29. | 2003.09.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Pest 4.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Pest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
mezőgazdasági gépészmérnök | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1977 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
orosz | középfokú | A |