Készült: 2024.09.26.02:42:44
Dinamikus lap
Dr. Torgyán József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | FKGP | frakcióvezető-helyettes | 2001.03.01. | 2001.05.06. |
FKGP | frakcióvezető | 1998.06.18. | 1998.07.07. | |
1994-98 | FKGP | frakcióvezető | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 1998.07.08. | 2001.02.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 9.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1955 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |