Készült: 2024.09.23.03:31:11
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Vállalkozásfejlesztési, ipari és kereskedelmi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.09.11. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Vállalkozásfejlesztési, ipari és kereskedelmi albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Józsa István (MSZP) | Elnök | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2002.11.25. | 2006.05.15. | |
Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2002.09.11. | 2005.06.20. | |
Molnár László (MSZP) | Tag | 2003.04.01. | 2006.05.15. | |
Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Lengyel Zoltán (Fidesz) | Tag | 2002.09.11. | 2004.08.27. | |
Püski András (MDF) | Tag | 2002.09.11. | 2004.11.08. | |
Püski András (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. |
Vállalkozásfejlesztési, ipari és kereskedelmi albizottság üléseinek megjelenítése