Készült: 2024.09.23.03:42:20
Dinamikus lap
Dr. Bogár László
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 1998.07.09. | 2002.05.02. |
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériumi politikai államtitkár | 1990.05.24. | 1994.07.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1973 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |
francia | felsőfokú |
orosz | középfokú |