Készült: 2024.09.20.10:16:48
Dinamikus lap
Tokár István
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok 6.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem |