Készült: 2024.09.24.06:06:44
Dinamikus lap
Fodor Sándor
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Fejér területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1985-90 | Fejér 5.vk | 1985.06.28. | 1990.04.30. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Agrártudományi Egyetem, Keszthely | 1975 |